Hanes ariannol GOING FOR BUST
Rhif yr elusen: 1151515
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.82k | £130.03k | £1.03m | £1.13m | £1.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.84k | £90.75k | £796.56k | £1.01m | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £674.94k | £59.58k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £15.18k | £15.71k | £32.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £349.32k | £1.12m | £1.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £58 | £14 | £429 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £676.94k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £53.80k | £1.01m | £124.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £742.60k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £7.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £105.57k | £82.70k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £159 | £159 | £955.41k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.