Hanes ariannol CRAFT AID UK
Rhif yr elusen: 1151948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (140 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.17k | £19.55k | £9.50k | £13.05k | £34.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.23k | £16.51k | £10.89k | £12.16k | £26.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.