Hanes ariannol JENNINGS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1152280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £645 | £1.91m | £43.33k | £3.14m | £1.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.00k | £3.92k | £43.10k | £121.69k | £138.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.91m | N/A | £3.12m | £1.02m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £696 | N/A | £21.29k | £12.47k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £74.18k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £3.92k | N/A | £121.69k | £138.67k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.92k | N/A | £2.55k | £3.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £2.00k | N/A | £119.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.