Hanes ariannol THE CYRIL TAYLOR CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1152058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.96m | £10.21m | £219.95k | £3.21m | £1.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.92m | £2.28m | £1.26m | £1.15m | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.46m | £10.02m | N/A | £1.97m | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.49m | £186.62k | N/A | £1.24m | £1.23m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.42m | £9.98m | N/A | £1.97m | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.89m | £2.20m | N/A | £1.04m | £909.33k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.45k | £84.31k | N/A | £115.04k | £145.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £532.76k | £170.47k | N/A | £192.26k | £256.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.32m | £1.98m | N/A | £794.40k | £603.45k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £29.45k | £84.31k | N/A | £115.04k | £145.76k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.