ymddiriedolwyr WEST HALLAM VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 503723
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN AINSWORTH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Christine Margaret Barnes | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Judith Helen Hare | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 |
|
|
||||
Robert Mark Mee | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|||||
Paul Butler | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
Karen Brown | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Ann Toplis | Ymddiriedolwr | 04 March 2015 |
|
|
||||
Joyce Mold | Ymddiriedolwr | 05 November 2014 |
|
|
||||
MARY ELIZABETH BUTLER BA HONS | Ymddiriedolwr | 19 August 2013 |
|
|
||||
ROY JACKMAN | Ymddiriedolwr | 10 September 2011 |
|
|
||||
CAROLINE ANNE MCFARLANE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr GEORGE FUTERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRUCE PHILIP BROUGHTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.