Elusennau cysylltiedig LYME GREEN SETTLEMENT CIO
Rhif yr elusen: 1155679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 12/06/1946
AS AMENDED BY SCHEME DATED 09/03/1979
AS AMENDED BY SCHEME DATED 15/09/1997
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 07/07/2003
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 11/04/2005
AS AMENDED BY SCHEME DATED 21 MAR 2018
AS AMENDED BY SCHEME DATED 21 FEB 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM PARAPLEGIA AND/OR SEVERE DISABILITY, WITH A PREFERENCE FOR THOSE WHO HAVE BEEN EMPLOYED IN THE ARMED FORCES OF THE CROWN.
Maes buddion
CHESHIRE AND ELSEWHERE
Hanes cofrestru
- 23 Ebrill 2015 : Asset transfer out
- 02 Hydref 1963 : Cofrestrwyd
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.