Hanes ariannol TRANSCONTINENTAL SCHOOL INNOVATION ALLIANCE (TSIA)
Rhif yr elusen: 1152273
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/10/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £175.21k | £81.18k | £56.16k | £96.40k | £10.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £208.62k | £78.18k | £51.90k | £113.17k | £17.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.