ymddiriedolwyr 1ST BANNERS GATE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 503763
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Phillips | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Sean Ruddock | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Claire Mellisa Bagnall | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Dawn Lisa Hill | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
SIAN TART | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Ashley Barr | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
MARGARET DRUMMOND | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Gareth Tunstall | Ymddiriedolwr | 09 October 2013 |
|
|
||||
PAUL RAYMOND FENNELL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.