Hanes ariannol YMCA TAUNTON
Rhif yr elusen: 1152585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £310.90k | £355.36k | £311.82k | £514.39k | £311.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £306.62k | £344.31k | £275.48k | £508.38k | £308.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £9.59k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £42.18k | £63.52k | £73.93k | £214.20k | £1.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £224.56k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £3.41k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £280.09k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £292 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £6.03k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £508.38k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £2.00k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.