Hanes ariannol 4SLC FOR STOCKSBRIDGE LEISURE CENTRE TRUST
Rhif yr elusen: 1153527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (93 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £660.81k | £936.11k | £1.07m | £1.16m | £1.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £586.08k | £603.34k | £665.32k | £1.12m | £1.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £57.01k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.20k | £302.11k | £859.31k | £163.79k | £34.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £108.89k | £362.89k | £925.81k | £295.65k | £290.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £31.51k | £0 | £128.73k | £181.66k | £218.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £499.72k | £550.14k | £0 | £640.82k | £743.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £20.70k | £23.08k | £20.23k | £40.33k | £24.84k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £585.16k | £601.77k | £665.00k | £930.29k | £215.36k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £920 | £1.56k | £316 | £161.23k | £1.19m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.62k | £0 | £0 | £21.82k | £25.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £5.56k | £15.30k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £277.29k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £27.82k | £25.58k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.