Hanes ariannol PORTISHEAD LOCAL COMMISSIONING NETWORK
Rhif yr elusen: 1153251
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 08/07/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.25k | £2.00k | £2.00k | £3.93k | £750 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.69k | £11.53k | £7.45k | £5.03k | £6.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £250 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.