Hanes ariannol LOUGHBOROUGH COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1152313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £137.65k | £197.10k | £296.38k | £266.75k | £431.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £154.15k | £168.56k | £222.06k | £230.26k | £328.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £87.81k | £91.12k | £88.49k | £78.32k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £28.36k | £33.85k | £105.77k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.