Hanes ariannol DUDLEY VOICES FOR CHOICE
Rhif yr elusen: 1155463
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (128 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.72k | £247.77k | £181.74k | £279.53k | £429.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.86k | £101.33k | £125.29k | £185.29k | £275.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £47.90k | £235.91k | £171.77k | £164.77k | £409.76k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.