ymddiriedolwyr WALSALL BEREAVEMENT SUPPORT SERVICE
Rhif yr elusen: 1152724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Green | Cadeirydd | 19 November 2013 |
|
|||||
Zargul Adil | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Alexandra Louise Smith | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Akinola Meheux | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Sandev Panaser | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Alyson Green | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.