ymddiriedolwyr THE WILTSHIRE BOBBY VAN TRUST
Rhif yr elusen: 1153790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT RALPH SCRYMGEOUR HISCOX | Cadeirydd | 24 July 2013 |
|
|
||||
Chief Constable Catherine Roper | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Henry Nicholas Almroth Colthurst | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Peter Begg | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Marion Elizabeth Deegan | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Emily Tulloch | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
COLONEL ROBERT FREDRICK RICHARDSON-AITKEN | Ymddiriedolwr | 24 July 2013 |
|
|
||||
JOHN NOKES | Ymddiriedolwr | 24 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.