ymddiriedolwyr TY CERDD - MUSIC CENTRE WALES
Rhif yr elusen: 1152853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steph Power | Cadeirydd | 24 July 2017 |
|
|
||||
Gareth Francis Churchill | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Claire Louise Foster | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|||||
Litang Shao | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Giselle Heloise Dugdale | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Niamh O'Donnell | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Christina Macaulay | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|||||
Klaudia Angelika Zawadka | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Rachel Kathleen Ford-Evans | Ymddiriedolwr | 17 December 2021 |
|
|
||||
Tumi Williams | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|
||||
Harriet Elizabeth Wybor | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.