ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GOLDSWORTH PARK
Rhif yr elusen: 1153092
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Scott Anthony Smith | Cadeirydd | 16 June 2022 |
|
|
||||
Rebecca Dawn Ariane Lambart | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Ricardo Estee-Wale | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|||||
Susan Helen Waters | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
John Andrew Smith | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Andrew Mervyn Humphries | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Rebecca Louise Butler | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Lynne Ann West | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Barbara June Humphries | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Gregory Karl Mimms | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Alison Jane Sanderson | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
JANICE VICKERS | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
||||
NEIL DAVID CHEETHAM | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
ROBERT NEIL RATTEE | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
SHANI LARAINE ORCHARD | Ymddiriedolwr | 12 April 2015 |
|
|
||||
JOHN BRADLEY RAYNER | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.