ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WYKE
Rhif yr elusen: 1153194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Lucy Jane wormsly | Cadeirydd | 07 August 2019 |
|
|
||||
Dianne Duglas | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Barbara Dowler | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
GILLIAN WATSON | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
DAWN MOODY | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
John Roberts | Ymddiriedolwr | 13 April 2014 |
|
|
||||
EVELYN HAIGH | Ymddiriedolwr | 24 June 2013 |
|
|||||
CHRISTINE HALEY | Ymddiriedolwr | 24 June 2013 |
|
|
||||
GILLIAN MCQUEEN | Ymddiriedolwr | 24 June 2013 |
|
|
||||
BERNARD LEWIS | Ymddiriedolwr | 21 October 2009 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.