ymddiriedolwyr THE PARISH of WORTHING - CHRIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1152846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth HOBBS | Cadeirydd | 08 July 2013 |
|
|||||
Norma Carter | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Robin Biggs | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Evelyn Gwatkin | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
ANDREW EGGLETON | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Janet ATKINSON | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Sylvia Rosemary ANNING | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Dr ANTHONY STEAD | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
LORRAINE ROBERTS | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
DOROTHY ANN FOAN | Ymddiriedolwr | 08 July 2013 |
|
|
||||
DR JOHN BULL | Ymddiriedolwr | 08 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.