Hanes ariannol AF&V LAUNCHPAD LIMITED
Rhif yr elusen: 1153185
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £678.85k | £1.06m | £996.00k | £1.05m | £1.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £751.70k | £889.86k | £872.54k | £990.18k | £1.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £232.65k | £476.27k | £447.09k | £442.61k | £473.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £441.51k | £573.22k | £539.11k | £597.41k | £773.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.69k | £1.79k | £3.00k | £3.70k | £10.36k | |
|
Incwm - Arall | £3.00k | £4.00k | £6.79k | £9.55k | £15.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £751.70k | £889.86k | £872.54k | £990.18k | £1.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £73.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.22k | £61.48k | £3.30k | £4.39k | £13.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.