Hanes ariannol BOTANICAL SOCIETY OF BRITAIN AND IRELAND
Rhif yr elusen: 1152954
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £474.92k | £459.87k | £396.35k | £459.44k | £538.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £478.58k | £503.60k | £421.90k | £500.83k | £622.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £23.98k | £40.50k | £79.93k | £54.05k | £74.34k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £56.04k | £60.92k | £58.01k | £82.68k | £72.78k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £73.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £207.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £20.59k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £237.06k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £291 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £527.06k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £95.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £98.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.53k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.