ymddiriedolwyr SEDBERGH AND DISTRICT CIO
Rhif yr elusen: 1154336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (111 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY JAMES REED SCREEN | Cadeirydd | 07 January 2014 |
|
|||||||
FRANCES MARGARET HAIGH | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||||
Norman Francis Atkins Mr | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|||||||
ANN PARRATT | Ymddiriedolwr | 11 January 2016 |
|
|
||||||
Dr Myles Philip Ripley | Ymddiriedolwr | 08 June 2015 |
|
|
||||||
DR ANDREW HOWARD COBB | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
|||||||
Jennifer Anne Reed Screen | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.