ymddiriedolwyr THE ROYAL AIR FORCE CENTRAL FUND
Rhif yr elusen: 1152560
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr EAMONN MOLLOY | Cadeirydd | 27 July 2017 |
|
|||||
Oscar-Luigi Veronese | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||
Dr Julian Brown | Ymddiriedolwr | 06 May 2024 |
|
|
||||
Dame Susan Catherine Gray | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Chantal Baker | Ymddiriedolwr | 17 April 2020 |
|
|
||||
Alison Farmery | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
GROUP CAPTAIN Mark Williams | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Hon Group Captain John Michaelson OStJ | Ymddiriedolwr | 06 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.