CASA THEATRE FESTIVAL LIMITED
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity promotes, maintains, improves and advances education and appreciation of the arts, in particular the performing arts from Latin America.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl
4 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 28 Mehefin 2013: Cofrestrwyd
- CASA FESTIVAL; CASA LATIN AMERICAN THEATRE FESTIVAL (Enw gwaith)
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ana Elena Gonzalez Trevino | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
David Martinez Flores | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Melusine Virgine Genevieve De Chazal | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Andrew David Wood | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.88k | £116.60k | £51.12k | £91.61k | £175.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.23k | £144.31k | £46.16k | £93.69k | £135.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.60k | £40.00k | £24.61k | £45.65k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 31 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2018
(Mae’r cyfrifon |
27 Medi 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/06/2013
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION AND APPRECIATION OF THE ARTS, IN PARTICULAR THE PERFORMING ARTS FROM LATIN AMERICA. 2) TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE WHO ARE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED BY PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY.
Maes buddion
THROUGHOUT LONDON
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
Smokehouse Yard
44-46 St. John Street
LONDON
EC1M 4DF
- Ffôn:
- 07837 737795
- E-bost:
- info@casafestival.org.uk
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window