Hanes ariannol THE HENRY AND SUZANNE DAVIS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1153199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/06/2019 | 27/06/2020 | 27/06/2021 | 27/06/2022 | 27/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £112.38k | £112.50k | £75.01k | £200.00k | £63.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.89k | £106.12k | £52.47k | £97.17k | £33.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.