Hanes ariannol RETINA UK
Rhif yr elusen: 1153851
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.73m | £1.69m | £2.13m | £1.24m | £1.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £1.86m | £1.32m | £887.02k | £1.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £144.23k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.70m | £1.68m | £2.00m | £1.05m | £1.35m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £30.00k | £911.98k | £123.82k | £185.33k | £205.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.42k | £9.14k | £5.23k | £3.01k | £6.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £407.99k | £757.24k | £1.10m | £99.04k | £535.26k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £871.62k | £1.54m | £1.07m | £633.90k | £1.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £413.27k | £317.49k | £247.95k | £253.12k | £295.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.40k | £33.95k | £42.61k | £42.61k | £46.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £450.75k | £891.58k | £610.12k | £163.05k | £624.85k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.