ymddiriedolwyr HUXLEY AND DARLINGTON EDUCATIONAL CHARITY
Rhif yr elusen: 503919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rev ANNE LAWSON | Cadeirydd | 03 November 2014 |
|
|||
Frederick John Percival | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||
PENNI DOYLE | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|||
Tom Doyle | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|||
Joyce Percival | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|||
ROBERT EDWARD PARK | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|||
CHARLES HENRY ROUNDELL | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|||
NIGEL BURROWS | Ymddiriedolwr | 28 November 2013 |
|
|||
MICHAEL HOULSTON | Ymddiriedolwr | 09 November 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.