ymddiriedolwyr THE UNITY OF FAITHS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1153619
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Prior | Cadeirydd | 11 January 2020 |
|
|
||||
Daniel Xander Roberts | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Dr SHAMENDER TALWAR | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|
||||
Grace Bian | Ymddiriedolwr | 08 June 2020 |
|
|
||||
Harinder Bath | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||
Peter Bennetts | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|
||||
Edwin Shukar | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||
Darren William Brown | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|
||||
FRIDJON FRIDJONSSON | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|
||||
MR JAI SAI SATISH | Ymddiriedolwr | 24 August 2015 |
|
|
||||
GURMAIL MALHI | Ymddiriedolwr | 23 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.