Hanes ariannol CHILDS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1153327
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £451.44k | £433.13k | £358.35k | £378.91k | £608.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £532.79k | £508.64k | £678.63k | £773.96k | £829.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £15.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £589.12k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.43k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £780.55k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £49.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £17.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £703.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £34.09k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.