ymddiriedolwyr CHOLSEY COMMUNITY DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1154165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Richard Harding | Cadeirydd | 15 November 2019 |
|
|||||
Philip Lucas | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Judith Collins | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Kelly Michelle Dawson | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
Alan Newell | Ymddiriedolwr | 13 November 2015 |
|
|
||||
Thea Price | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|
||||
Niall Hammond | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|
||||
Sue Jeffs | Ymddiriedolwr | 10 April 2014 |
|
|||||
VAL BOLT | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.