ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, OTLEY
Rhif yr elusen: 1153498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR KEN DALE | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Rev Stewart John Ridley Hartley | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
GLYNIS MILNER | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Eric Cairns | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Marguerita Helen Lolashvili | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
ROSEMARY JEAN ELLEN | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
ALLAN FREDERICK BODDY | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Thomas Alan Raper | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Rev Aaron John Kennedy | Ymddiriedolwr | 24 September 2022 |
|
|
||||
Anthony John Allen Pike | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Jaqueline Hird | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Martin Frederick Hird | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Dr JOHN SIMKINS | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
BARRY MILNER | Ymddiriedolwr | 20 August 2013 |
|
|||||
MR NORMAN BARR | Ymddiriedolwr | 20 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.