ymddiriedolwyr PHAB NOTTINGHAM
Rhif yr elusen: 1153383
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katy Conlon | Cadeirydd | 26 August 2021 |
|
|
||||
Courtney Clarke | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Alice Rose Yates | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Steven Pattison | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Bradley Singh Badhan | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
Louise Alison Parker | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
Navalakshan Rajamohan | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
Miriam Sanderson | Ymddiriedolwr | 08 August 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.