ymddiriedolwyr The Sports Trust
Rhif yr elusen: 1155522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoe Camp | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Stephen Hughes | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
Sophie Downey | Ymddiriedolwr | 16 June 2017 |
|
|
||||
DAMIAN COLLINS | Ymddiriedolwr | 03 February 2017 |
|
|||||
Mark Greenwood | Ymddiriedolwr | 05 February 2016 |
|
|
||||
Louisa Marie Eede | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|
||||
PAUL CARNEY | Ymddiriedolwr | 05 September 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.