ymddiriedolwyr CHURCHES TOGETHER IN CAMBERLEY
Rhif yr elusen: 1154152
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Michael Paul Thomason | Cadeirydd | 20 September 2017 |
|
|||||
Rev Philippa Ford | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
Rev Christopher Richardson | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev Paul Turner | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
||||
Rev Andrew John Knowles | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.