ymddiriedolwyr FRIENDS OF HUMPHREY PERKINS
Rhif yr elusen: 1153927
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denise Julie Hall | Cadeirydd | 15 October 2013 |
|
|
||||
VIVIANA LIGHTOWLER | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|
||||
Elizabeth Sarah Keogh | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
||||
Yvonne McCahon | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
||||
Brenda Maria Giersh | Ymddiriedolwr | 14 October 2014 |
|
|
||||
Sharon Rockley | Ymddiriedolwr | 25 March 2014 |
|
|
||||
Michael McFarlane | Ymddiriedolwr | 25 March 2014 |
|
|
||||
Amanda Lousie Halliday | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
||||
Patsy Ann Huband | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.