Hanes ariannol CALON TYSUL
Rhif yr elusen: 1154780
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £206.80k | £220.41k | £211.16k | £232.13k | £272.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £195.18k | £219.26k | £174.62k | £254.10k | £280.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.34k | £9.23k | £5.72k | £6.92k | £5.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.20k | £9.80k | £112.55k | £9.16k | £12.16k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.