ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE EVANGELIST, CHURT AND RUSHMOOR
Rhif yr elusen: 1154050
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALLY ANN LANGDALE FRASER | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|||||||
PHILLIDA JANE HALL | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||||
PHILIPPA CLARE LLOYD-PERKS | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||||
GEOFFREY JOHN LANGTON BRAIN | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||||
Timothy Andrew Kirk | Ymddiriedolwr | 07 July 2014 |
|
|
||||||
Rev Richard Bodle | Ymddiriedolwr | 29 September 2013 |
|
|||||||
CHARLES PATRICK EVE | Ymddiriedolwr | 29 September 2013 |
|
|||||||
HUGH JOHN TROTTER | Ymddiriedolwr | 29 September 2013 |
|
|
||||||
SARAH BOURNE | Ymddiriedolwr | 29 September 2013 |
|
|
||||||
RICHARD BOURNE | Ymddiriedolwr | 29 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.