ymddiriedolwyr OLIVE COMMUNITY PROJECT
Rhif yr elusen: 1155574
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE CHEETHAM B.A.HONS | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Margaret Jones | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
ANN DAWBER | Ymddiriedolwr | 22 January 2018 |
|
|
||||
Ken Livingstone | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Rev Steve Hough | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
Sarah Jane Booth | Ymddiriedolwr | 02 March 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.