ymddiriedolwyr STOREY'S FIELD COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1156017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROF JEREMY KEITH MORRIS SANDERS | Cadeirydd | 03 January 2014 |
|
|
||||
Cheney Anne Payne | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Dr Maria Antonieta Nestor | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|||||
MARY VALERIE LINDA PARSONS | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Simon Smith | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
LILY JEANETTE BACON | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.