ymddiriedolwyr THE BLACKDOWN HEALTHY LIVING AND ACTIVITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1154693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MARK COULDRICK | Cadeirydd | 27 September 2013 |
|
|
||||
Timothy Miles Lowe CBE | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Deborah Anne Clist | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Margaret Lynne Hollick | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Lesley Barton | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Dr Susanna Spicer | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
Paul Anthony Doble | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
VICTORIA NORTON | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.