ymddiriedolwyr THE GALLIPOLI ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1155609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIGADIER JAMES STOPFORD | Cadeirydd | 14 October 2013 |
|
|
||||
HESTER MOIRA HUTTENBACH | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Margaret Irene Carter | Ymddiriedolwr | 22 October 2021 |
|
|
||||
Thomas Peter Iredale | Ymddiriedolwr | 22 October 2021 |
|
|
||||
Ian Binnie | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Peter Luff | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
||||
STEPHEN CHAMBERS | Ymddiriedolwr | 14 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.