Dogfen lywodraethu SIGHT SUPPORT OLDHAM
Rhif yr elusen: 504148
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
THE CONSTITUTION AND RULES OF THE SOCIETY ADOPTED 5 FEBRUARY 1975 AS AMENDED 7 OCTOBER 1997 AND 12 SEPTEMBER 2006 AS AMENDED 27 NOVEMBER 2012 AS AMENDED 19 MARCH 2013
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S PRINCIPLE OBJECT IS: TO PROMOTE THE WELFARE OF THOSE PEOPLE OF ALL AGES LIVING WITHIN THE METROPOLITAN BROUGH OF OLDHAM AND SURROUNDING AREAS, WHO ARE REGISTERED WITH THE LOCAL AUTHORITY AS BEING: SEVERELY SIGHT IMPAIRED / BLIND SIGHT IMPAIRED / PARTIALLY SIGHTED OR HAVE A REGISTERABLE EYE CONDITION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
METROPOLITAN BOROUGH OF OLDHAM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.