Hanes ariannol C.B.F GYMNASIUMS LTD
Rhif yr elusen: 1158173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (105 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.06k | £114.36k | £138.61k | £116.72k | £156.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £137.34k | £117.60k | £106.86k | £143.14k | £175.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £37.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | £20.00k | £79.31k | £60.34k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.