ymddiriedolwyr The Pear Tree Fund
Rhif yr elusen: 1155419
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr DINAH CECELIA MORLEY | Cadeirydd | 09 January 2017 |
|
|
||||
Candace Tamsyn Imison | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Guy Peryer | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Catherine Boyle | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Lucy Victoria Smith | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Debra Jane Willetts | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Philip John King | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
NICOLA JANE SAWKINS | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.