ymddiriedolwyr PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST MARY MAGDALENE CHURCH LITTLETON
Rhif yr elusen: 1154895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY MARK ROSE | Cadeirydd | 11 November 2013 |
|
|
||||
Doris Hagon | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Alice Denise Shanahan | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Katie Louise Breese | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Reg Berry | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
lynda Simpson | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Belinda Cathrine Scott | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Wendy Jackson | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Jane Louise Cosgrove | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
Miranda Mary Parr BAHons LLM | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Rebeccah Cooper-Jones | Ymddiriedolwr | 12 January 2020 |
|
|||||
JONATHAN PETER BAKER | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
||||
MRS LOUISE LITTLE | Ymddiriedolwr | 11 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.