Hanes ariannol TOWER HAMLETS MISSION
Rhif yr elusen: 1154842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £664.22k | £711.66k | £668.67k | £672.42k | £694.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £582.42k | £603.29k | £633.81k | £630.13k | £738.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £59.26k | £117.34k | £71.67k | £54.89k | £54.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £590.46k | £579.15k | £581.51k | £592.32k | £624.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.58k | £11.87k | £13.42k | £14.21k | £15.46k | |
|
Incwm - Arall | £929 | £3.30k | £2.07k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £51.10k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £573.57k | £595.85k | £625.01k | £601.16k | £716.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.41k | £7.44k | £8.80k | £20.48k | £16.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £47.11k | £49.83k | £39.74k | £57.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £443 | £0 | £0 | £8.49k | £6.08k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.