ymddiriedolwyr HARROGATE SPA TENNIS CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 1154633
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (129 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Reffitt | Cadeirydd | 06 July 2017 |
|
|
||||
Paul Stott | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|
||||
Ian Charters | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|||||
Chris Dight | Ymddiriedolwr | 18 September 2015 |
|
|
||||
CAROLYN ROTHWELL | Ymddiriedolwr | 14 May 2015 |
|
|||||
RUSS CROFT | Ymddiriedolwr | 29 October 2013 |
|
|
||||
NIGEL BENTLEY | Ymddiriedolwr | 29 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.