ymddiriedolwyr HEALTHWATCH HERTFORDSHIRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1158089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Oliver Heard | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Amanda Hutchinson | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Enoch Kanagaraj | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Amy Willcox-Smith | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Sarah Veronica Emmeline Orr | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Alexander James Booth | Ymddiriedolwr | 11 December 2021 |
|
|
||||
Ramone Samuda | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Janet Anne Taylor | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Neil Tester | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Alan Bellinger | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|||||
Yvonne Atkins | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.