ymddiriedolwyr HUDDERSFIELD MISSION
Rhif yr elusen: 1156590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Peter Catford | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|||||
Christopher Mason | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Rev Amanda Jayne Ogilive-Berry | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Emma Dickens | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|||||
Michael Evans | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
Martyn Till | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
Helen Dalton | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|
||||
Steve William Caddy | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||
Ros Page | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Rev Richard Thompson | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
|
||||
NICOLA LEE | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.