ymddiriedolwyr M10 MISSIONS
Rhif yr elusen: 1156107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoff Baxter OBE | Cadeirydd | 02 December 2020 |
|
|
||||
Allison Brunton | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Andrew Edward Young | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
JANE LESLEY AUSTIN | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|
||||
LEAH MARGARET MARIE ROBERTS | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|
||||
ANTHONY MICHAEL TRISTAN POLLARD | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
||||
JANE POLLARD | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.